Auskünfte zu Samet Temel
Neueste SHAB-Meldungen: Samet Temel
Publikationsnummer: HR02-1006072944, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Brunnengenossenschaft Gerlafingen-Biberist, in Gerlafingen, CHE-101.771.514, Genossenschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2015, S.0, Publ. 2238567).
Statutenänderung:
19.06.2024.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt, die bestehenden Quellen- und Leitungsanlagen im Zielebach- und Wilerwald, sowie das dazugehörige Niederdruckleitungsnetz zu allen angeschlossenen Brunnen als Kulturgut funktionell intakt zu erhalten, um den Mitgliedern Wasser zu fördern. Soweit technisch möglich (Kapazität der Quelle), strebt sie an, die Anzahl der belieferten Brunnen auszubauen und mit einem markanten Prozentsatz öffentlich zugänglicher Brunnen auch einen deutlichen Beitrag an das Dorfbild und die öffentliche Wasserversorgung i.S. von Notwasser leisten. Die Brunnengenossenschaft sichert, überwacht und verwaltet die Wasserbezugsrechte, sowie die Unterhaltsbeiträge und die Mitgliederliste. Sämtliche Einnahmen über die jährlichen Unterhaltsbeiträge und sonstigen Zuwendungen sind zwingend und unwiderruflich an die in diesem Paragrafen erwähnten Zwecke gebunden. Die Genossenschaft kann sich an Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Zielsetzungen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen und geeignet sind, die Erreichung des Genossenschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, einschliesslich des Erwerbs oder Verkaufs von Grundeigentum.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch Briefpost und auf elektronischem Weg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hager, Martin, von Aefligen, in Gerlafingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Temel, Samet, von Biberist, in Biberist, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005805302, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
AYERMIS AG, in Biberist, CHE-103.599.108, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2021, Publ. 1005083456).
Domizil neu:
Solothurnstrasse 30, 4562 Biberist.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fellmann, Roland, von Dagmersellen, in Biberist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Temel, Samet, von Biberist, in Biberist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005274493, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Jugend-Bildungszentrum Biel, in Biel/Bienne, CHE-472.759.818, Verein (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2021, Publ. 1005151010).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Temel, Samet, von Biberist, in Biberist, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akkas, Bora, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ceylan, Osman Ernst, von Trubschachen, in Bellach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kortulu, Umut, von Le Locle, in La Chaux-de-Fonds, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].